KRS 0000127693
NIP7772664761
REGON63437844300000
Nazwa"STRATEG CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"STRATEG CAPITAL" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 26 sie 2002 (22 lata temu) 26 sie 2002
Data usunięcia 08 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKÓRZEWSKA, 35, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0892Z WYDOBYWANIE TORFU #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICHKATARZYNA MARIA ROBIŃSKA
Wspólnik
2002-08-26
2006-09-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁ.
MIROSŁAW ROMUALD BOROWICZ
Wspólnik
2002-08-26
2010-06-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
KATARZYNA MARIA ROBIŃSKA
Wspólnik
2008-11-07
2010-06-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2009-01-05
2018-02-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
63104891700000
ESMER HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2009-01-05
2010-06-10
122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-01-05
2010-11-30
152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.000,00 ZŁ
30077380400000
MIROSŁAW ROMUALD BOROWICZ
Wspólnik
2011-12-08
2013-03-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
MIROSŁAW ROMUALD BOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-05-27
2018-02-08
PRZEMYSŁAW TADEUSZ SZKUDLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-05-27
2018-02-08
FEDELE DI MAGGIO
Członek Organu Nadzoru
2013-05-27
2018-02-08
WIESŁAW MICHALAK
Powiernik
2013-09-10
2014-02-05
WIESŁAW MICHALAK
ZARZĄDCA
2014-02-05
2015-01-23
WIESŁAW MICHALAK
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2015-01-23
2018-02-08
WIESŁAW MICHALAK
ZARZĄDCA
2012-11-07
2013-09-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MIROSŁAW ROMUALD BOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-26
2013-05-27
KATARZYNA MARIA ROBIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-26
2005-02-14
KATARZYNA MARIA ROBIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-07
2012-01-18
PAWEŁ ANDRZEJ TALARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-27
2013-07-11
ANDRZEJ DANIEL KWAŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-27
2018-02-08
PIOTR MRUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-11
2014-02-06
2002-08-26
2012-11-07
"STRATEG CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-07
2013-09-10
"STRATEG CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2013-09-10
2014-02-05
"STRATEG CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-08-26
2005-02-14
KOŚCIUSZKI, 1, ROGIERÓWKO, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA
2005-02-14
2008-11-07
DUSZNICKA, 20/22, POZNAŃ, 60-471, POZNAŃ, POLSKA
2008-11-07
2013-05-27
RATAJCZAKA, 19, POZNAŃ, 61-814, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie