KRS 0000127639
NIP9121747091
REGON93282481100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŁAWA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "OŁAWA"
Data rejestracji 22 sie 2002 (22 lata temu) 22 sie 2002
Data usunięcia 13 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LIPOWA, 27 A, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHTOMASZ ROBERT JASIŃSKI
Likwidator
2010-01-06
2011-04-13
RAFAŁ GIERSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2011-04-13
MIECZYSŁAW SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2011-04-13
MARIAN SŁUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2011-04-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ MNIEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
TOMASZ ROBERT JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-22
2010-01-06
ANDRZEJ MARIAN GIERSZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-08-22
2010-01-06
JACEK PIOTR PAŹDZIERNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-22
2010-01-06
2002-08-22
2010-01-06
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŁAWA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie