KRS 0000127591
NIP7650006790
REGON00035033200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TUCZNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TUCZNIE
Data rejestracji 23 sie 2002 (22 lata temu) 23 sie 2002
Data usunięcia 15 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 11, TUCZNO, 78-640, TUCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GS_TUCZNO@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 7650006790
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAROSŁAW TADEUSZ MAŚLANY
Członek Organu Nadzoru
2003-08-05
2007-07-27
JERZY BRZDĄK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-05
2015-07-30
JANINA KAZIMIERA TARNAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2003-08-05
ELŻBIETA KATARZYNA PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-30
2020-05-15
BARBARA KITYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-30
2020-05-15
BARBARA PASTERSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-30
2020-05-15
ZENON KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2003-08-05
MARIA ANDRZEJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2003-08-05
ELŻBIETA WERYHO ZACHARKO
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2003-08-05
KAZIMIERZ MALIK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2003-08-05
JADWIGA NAREL
Likwidator
2019-01-21
2020-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JADWIGA NAREL
PREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2019-01-21
MARIA TERESA ŚWIDERSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-23
2016-07-25
2002-08-23
2019-01-21
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TUCZNIE
2002-08-23
2019-10-01
WOLNOŚCI, 35, TUCZNO, 78-640, TUCZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie