KRS 0000127588
NIP6970018305
REGON00046546600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŚWIĘCIECHOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W ŚWIĘCIECHOWIE
Data rejestracji 12 wrz 2002 (22 lata temu) 12 wrz 2002
Data usunięcia 25 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WSCHOWSKA, 19, ŚWIĘCIECHOWA, 64-115, ŚWIĘCIECHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNJANINA BEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2023-04-25
BENON FĄFEREK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2006-11-23
KRZYSZTOF WALENTY STRÓŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-23
2023-04-25
WOJCIECH LINKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-23
2023-04-25
JERZY GRYCMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2023-04-25
HENRYK PFLANC
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2006-11-23
RYSZARD DUDZISZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2023-04-25
JACEK JANKOWIAK
Likwidator
2009-09-10
2023-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
STANISŁAW ZENON TOMCZAK
PREZES
2002-09-12
2009-09-10
REGINA ŻUKOWSKA
CZŁONEK
2002-09-12
2004-09-24
STANISŁAWA ZOFIA KOZŁOWSKA
CZŁONEK
2002-09-12
2004-09-24
2002-09-12
2009-09-10
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŚWIĘCIECHOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie