KRS 0000127254
NIP5830007436
REGON19052382200000
NazwaAKWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAKWEN
Data rejestracji 21 sie 2002 (22 lata temu) 21 sie 2002
Data usunięcia 27 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁY PIASTOWSKIE, 24, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SOLIDARNOŚĆ"
Wspólnik
2002-08-21
2017-02-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
190392550
KRYSTYNA LESZCZYŃSKA
Likwidator
2016-01-08
2017-02-27
ZBIGNIEW KRZYSZTOF KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2017-02-27
IWONA BARBARA JAROSZ LIPKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2017-02-27
KRZYSZTOF ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2017-02-27
ROMAN KUZIMSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2017-02-27
KRYSTYNA TARANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2017-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY I SKŁADA SIĘ JEDYNIE Z DYREKTORA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DYREKTOR JEDNOOSOBOWO.
KRYSTYNA LESZCZYŃSKA
DYREKTOR
2002-08-21
2016-01-08
2002-08-21
2016-01-08
AKWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie