KRS 0000127215
NIP5840900725
REGON19013102200000
NazwaHELCO AGENCJA CELNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHELCO AGENCJA CELNA
Data rejestracji 20 sie 2002 (22 lata temu) 20 sie 2002
Data usunięcia 22 mar 2019 22 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUDNIOWA, 15, KAZIMIERZ, 81-198, KOSAKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 225000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7440Z REKLAMA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKAKFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-08-30
2014-01-07
449 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 224.500 ZŁ.
192101516
MARIUSZ MATUK
Wspólnik
2014-01-07
2019-03-22
450 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 ZŁ.
ADRIAN RZEPA
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2014-04-07
RYSZARD DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2019-03-22
LUCYNA MATUK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2019-03-22
BARBARA HELENA MICHIELSE
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2008-02-04
DANIEL KAZIMIERZ OLECH
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2014-01-07
MARIUS OLECH
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2008-02-04
KRYSTYNA OLECH
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2008-02-04
JAKUB ADAM SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-04
2014-01-07
ZBIGNIEW ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-04
2014-01-07
ZBIGNIEW KACPRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-04
2014-01-07
JAN WINCENTY KACZMAREK
Kurator
2013-03-27
2015-04-09
URSZULA ANNA MAJEWSKA
Prokurent
2003-10-09
2005-10-07
PROKURA ŁĄCZNA Z DANUTĄ GAWRYLUK
DANUTA GAWRYLUK
Prokurent
2003-10-09
2005-10-07
PROKURA ŁĄCZNA Z URSZULĄ ANNĄ MAJEWSKĄ
IWONNA TERESA HALPERN
Prokurent
2002-08-20
2003-10-09
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ HENRYK FORMELA
Prokurent
2002-08-20
2003-10-09
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.PREZES, WICEPREZES I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE DWU CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PODPISUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.
STEFAN ROMAN KAŁUŻNY
PREZES ZARZĄDU
2002-08-20
2008-02-04
DONATA ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-20
2003-10-09
MARIUSZ MATUK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2012-10-26
FABIAN MATUK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-07
2015-05-28
2002-08-20
2014-01-07
KOŁOBRZESKA, 30, GDAŃSK, 80-394, GDAŃSK, POLSKA
2014-01-07
2014-01-17
GRUDNIOWA, 15, KAZIMIERZ, 81-198, KOSAKOWO, POLSKA
2014-01-17
2014-01-28
--, --, KAZIMIERZ, --, --, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie