KRS 0000126792
NIP7272515064
REGON47284011900000
Nazwa"I.T.P. INŻYNIERIA I TECHNIKA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaI.T.P. INŻYNIERIA I TECHNIKA POLSKA
Data rejestracji 14 sie 2002 (22 lata temu) 14 sie 2002
Data usunięcia 31 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 143, ŁÓDŹ, 92-301, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 196000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2921Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2953Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJEAN MICHEL CHARLES
Wspólnik
2002-08-14
2002-11-05
4 UDZIAŁY PO 500,-ZŁ KAŻDY O WARTOŚCI 2.000,-ZŁ
MICHEL HENRI JULIEN
Wspólnik
2002-08-14
2018-12-31
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000 ZŁOTYCH
RAFAŁ JEDYNAK
Wspólnik
2002-11-05
2003-07-30
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,- ZŁ
JEAN MICHEL CHARLES
Wspólnik
2003-07-30
2004-01-10
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ
FINANCIERE DE LA MOTTE SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2004-01-10
2018-12-31
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JEAN MICHEL CHARLES
PREZES ZARZĄDU
2002-08-14
2018-12-31
MICHEL HENRI JULIEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-14
2005-09-08
RAFAŁ MICHAŁ JEDYNAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-26
2014-02-12
MAREK ŁASTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-26
2006-01-17
2002-08-14
2003-01-24
PODCHORĄŻYCH, 35 D, ŁÓDŹ, 94- 234, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie