KRS 0000117908
NIP9471549078
REGON47151035400000
NazwaSTOWARZYSZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO RADIO-TAXI "MER.C"
Krótka nazwaTRANSPORTU PRYWATNEGO RADIO-TAXI "MER.C"
Data rejestracji 12 cze 2002 (22 lata temu) 12 cze 2002
Data usunięcia 26 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PIŁSUDSKIEGO, 143, ŁÓDŹ, 92-301, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWBARTŁOMIEJ ROMAN SOBIERAJ
Likwidator
2017-11-29
2018-07-26
PAWEŁ WACEL
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2004-07-08
KRZYSZTOF FRANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2004-07-08
RYSZARD KRZCIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2004-07-08
RYSZARD KAPELA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2018-07-26
SŁAWOMIR SZKUDLAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2016-06-30
KRZYSZTOF KRAKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-27
2010-05-28
KRZYSZTOF FRANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-05-28
2011-08-02
MARIUSZ DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-28
2016-06-30
ANDRZEJ JÓZEF SOCHALA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-14
2014-10-03
GRZEGORZ MIROSŁAW OLEŚKO
Członek Organu Nadzoru
2014-10-03
2017-06-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPISEMNE OŚWIADCZENIA WOLI ZARZĄDU WYMAGAJĄ DLA SWOJEJ WAŻNOŚCI PODPISU PREZESA LUB V-CE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU. PRZY PODEJMOWANIU I WYKONYWANIU DECYZJI W SPRAWACH FINANSOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 2.000,00 ZŁ WYMAGANE SĄ PODPISY CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB V-CE PREZESA ORAZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
JAN GOLANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-12
2004-07-08
ANDRZEJ ORŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-12
2004-07-08
KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-08
2006-07-06
WŁODZIMIERZ SOBKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-08
2008-05-27
JERZY STRUMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-06
2010-05-28
MARCIN JANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-06
2007-06-28
ANDRZEJ MARZEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-06
2008-05-27
PAWEŁ PLUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-27
2012-06-14
MICHAŁ SARNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-27
2009-11-23
PAWEŁ PAWŁOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-27
2009-11-23
2002-06-12
2011-08-02
TRAKTOROWA, 141/143, ŁÓDŹ, 91-203, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie