KRS 0000126366
NIP8992283406
REGON93198580200000
NazwaJANSUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJANSUCH
Data rejestracji 09 sie 2002 (22 lata temu) 09 sie 2002
Data usunięcia 09 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KWIATOWA, 13, BROŻEC, 47-341, BROŻEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAALICJA WOŹNIAK
Wspólnik
2002-08-09
2012-08-09
28 (DWADZIEŚCIA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
STANISŁAW WACŁAW
Wspólnik
2003-01-17
2004-03-24
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 (TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ST BAU HOLDING GMBH
Wspólnik
2004-03-24
2004-11-20
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.250 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-11-20
2009-11-30
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.750 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
01267281300000
STANISŁAW WACŁAW
Wspólnik
2009-11-30
2010-06-18
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.750 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ST BAU AG
Wspólnik
2010-06-18
2010-08-31
52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KS BETEILIGUNGEN GMBH
Wspólnik
2010-08-31
2015-07-23
52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
STANISŁAW WACŁAW
Wspólnik
2012-08-09
2015-07-23
28 (DWADZIEŚCIA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JANUSZ SUCHIŃSKI
Wspólnik
2015-07-23
2021-02-09
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF SKRZYPEK
Prokurent
2002-08-09
2008-06-24
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JANUSZ SUCHIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-23
2021-02-09
STANISŁAW WACŁAW
PREZES ZARZĄDU
2002-08-09
2015-07-23
ALICJA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-09
2012-08-09
2002-08-09
2015-07-23
"ST PROJEKT 22" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-09
2004-09-29
ŚLĘŻNA, 146-148, WROCŁAW, 53-111, WROCŁAW, POLSKA
2004-09-29
2013-05-15
ŚW. MIKOŁAJA, 81, WROCŁAW, 50-126, WROCŁAW, POLSKA
2013-05-15
2015-07-23
TARNOGAJSKA, 11-13, WROCŁAW, 50-512, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie