KRS 0000010712
NIP8992283398
REGON93198581900000
Nazwa"JOTES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJOTES
Data rejestracji 08 maj 2001 (23 lata temu) 08 maj 2001
Data usunięcia 31 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KWIATOWA, 13, BROŻEC, 47-344, WALCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAALICJA WOŹNIAK
Prokurent
2001-05-08
2002-02-21
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF SKRZYPEK
Prokurent
2002-02-21
2008-03-04
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA WOŹNIAK
Wspólnik
2001-05-08
2004-12-27
61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.050 ZŁOTYCH
ST BAU HOLDING GMBH Z SIEDZIBĄ W ULM
Wspólnik
2001-05-08
2004-12-27
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-12-27
2008-12-10
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.375,00 (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) ZŁOTYCH
01267281300000
Wspólnik
2004-12-27
2015-05-19
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.625,00 (PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH
93091888000000
Wspólnik
2008-12-10
2013-07-11
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.375 ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH)
93198580200000
Wspólnik
2013-07-11
2014-02-20
71 (SIEDEMDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.375 ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH)
93226602100000
RYSZARD CZECHOWSKI
Wspólnik
2014-02-20
2015-05-19
39 (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 24.375,00ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH)
STANISŁAW WACŁAW
Wspólnik
2014-02-20
2015-05-19
39 (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 24.375,00ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH)
JANUSZ SUCHIŃSKI
Wspólnik
2015-05-19
2023-08-31
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RYSZARD CZECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-20
2015-05-19
JANUSZ SUCHIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-19
2023-08-31
STANISŁAW WACLAW
PREZES ZARZĄDU
2001-05-08
2015-05-19
ALICJA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-21
2014-08-06
2001-05-08
2015-05-19
"ST PROJEKT 20" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-08
2004-08-17
ŚLĘŻNA, 146-148, WROCŁAW, 53-111, WROCŁAW, POLSKA
2004-08-17
2013-07-11
ŚW. MIKOŁAJA, 81, WROCŁAW, 50-126, WROCŁAW, POLSKA
2013-07-11
2015-05-19
TARNOGAJSKA, 11-13, WROCŁAW, 50-512, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie