KRS 0000126336
REGON27667526700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH "ORZEŁ-TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH "ORZEŁ-TOUR"
Data rejestracji 14 sie 2002 (22 lata temu) 14 sie 2002
Data usunięcia 11 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIEMIANOWICKA, 98, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4724500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)Wspólnik
2002-08-14
2009-09-11
9.449 UDZIAŁÓW - 4.724500,00ZŁ.
27064715200000
RYSZARD PAWEŁ KLÓSKA
Likwidator
2008-01-30
2009-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD PIOTR BRZĘCZEK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-14
2003-04-14
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁDAK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-14
2007-07-12
PIOTR KRZYSZTOF MILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-05
2007-09-25
RYSZARD PAWEŁ KLÓSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-09-25
2008-01-30
2002-08-14
2008-01-30
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH "ORZEŁ-TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie