KRS 0000125857
NIP5262641056
REGON01520625300000
Nazwa"TECH-MASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTECH-MASZ
Data rejestracji 27 sie 2002 (22 lata temu) 27 sie 2002
Data usunięcia 26 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOMIROSŁAW SYLWESTER AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2002-08-27
2003-03-25
50 UDZIAŁÓW, 25.000 ZŁ
FETHI DICH
Wspólnik
2002-08-27
2003-03-25
25 UDZIAŁÓW, 12.500 ZŁ
ZENON AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2002-08-27
2003-03-25
25 UDZIAŁÓW, 12.500 ZŁ
BOGUMIŁA CZERNEŃKO
Wspólnik
2003-03-25
2014-04-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁ
KAZIMIERZ MAJCHER
Wspólnik
2014-04-01
2020-10-26
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47 500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
TOMASZ ZDUNEK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-01
2020-10-26
KAZIMIERZ MAJCHER
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-01
2020-10-26
ZENON AUGUSTYNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-27
2003-03-25
BOGUMIŁA CZERNEŃKO
PREZES ZARZĄDU
2003-03-25
2013-03-21
MIROSŁAW SYLWESTER AUGUSTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-27
2003-03-25
FETHI DICH
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-27
2003-03-25
2002-08-27
2014-04-01
"INTERPRESTIGES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-27
2003-03-25
KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2003-03-25
2014-04-01
KOSSAKOWSKIEGO, 33, WARSZAWA, 04-744, WARSZAWA, POLSKA
2014-04-01
2018-05-29
TUŻYCKA, 8, WARSZAWA, 03-683, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie