KRS 0000124996
NIP6461000219
REGON07045206400000
Nazwa"PEGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPEGAZ
Data rejestracji 29 lip 2002 (22 lata temu) 29 lip 2002
Data usunięcia 20 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FLORIANA, 2A, KATOWICE, 40-288, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 144000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMMIROSŁAW KONSTANTY STABROWSKI
Wspólnik
2002-09-04
2021-01-20
24 UDZIAŁY PO 1.500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ
STANISŁAW MARIA PISAREK
Wspólnik
2002-09-04
2021-01-20
24 UDZIAŁY PO 1.500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ
HENRYK PIOTR PENDZIAŁEK
Wspólnik
2002-09-04
2021-01-20
48 UDZIAŁÓW PO 1.500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ
STANISŁAW MARIA PISAREK
Prokurent
2002-09-04
2021-01-20
SAMOISTNA
KRZYSZTOF ADAM JĘDRASZCZYK
Likwidator
2002-07-29
2002-09-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO NABYCIA PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 20.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK PIOTR PENDZIAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-04
2013-11-22
2002-07-29
2002-09-04
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHELEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-07-29
2002-09-04
KOMOROWICKA, 43, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie