KRS 0000014102
NIP9542393615
REGON27757809800000
Nazwa"ŚLĄSKIE CENTRUM TELEMARKETINGU I REKLAMY MARKETING MAESTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaŚLĄSKIE CENTRUM TELEMARKETINGU I REKLAMY MARKETING MAESTRY
Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001
Data usunięcia 06 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PCK, 10, KATOWICE, 40-057, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420 TELEKOMUNIKACJA #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8010 SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE #8021Z SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE #8022 SZKOLNICTWO ZAWODOWE I TECHNICZNE #8022A SZKOŁY ZASADNICZE #8022B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE #8022D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE) #8030 SZKOLNICTWO WYŻSZE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNAWIESŁAW WACŁAW BEŁZ
Wspólnik
2001-05-29
2020-10-06
20 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ (STO) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
STANISŁAW MARIA PISAREK
Wspólnik
2001-05-29
2020-10-06
20 UDZIAŁÓW PO 100,00 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 20.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
WIESŁAW WACŁAW BEŁZ
PREZES ZARZĄDU
2001-05-29
2020-10-06
STANISŁAW MARIA PISAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-29
2009-12-23
2001-05-29
2006-08-25
SIENKIEWICZA, 35, KATOWICE, 40-031, KATOWICE, POLSKA
2006-08-25
2009-12-23
PCK, 6, KATOWICE, 40-057, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie