KRS 0000124663
NIP7551003392
REGON53100795600000
NazwaZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "KOMUNALNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "KOMUNALNIK"
Data rejestracji 26 lip 2002 (22 lata temu) 26 lip 2002
Data usunięcia 23 mar 2017 23 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. ANDERSA, 4, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 523765,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #0220Z POZYSKIWANIE DREWNA #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADSTANISŁAW OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-19
2006-10-24
PIOTR PUDELKO
Członek Organu Nadzoru
2003-03-12
2003-07-08
ZDZISŁAW MATYJASIK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-12
2004-11-19
ZBIGNIEW FRANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-12
2004-09-10
GRZEGORZ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-29
2017-03-23
KRZYSZTOF WIECHEĆ
Członek Organu Nadzoru
2015-03-04
2017-03-23
ANDRZEJ JAN KOZAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-17
2015-01-29
TOMASZ STRZAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-24
2015-01-27
AGATA MAŚLAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-29
2017-03-23
KRZYSZTOF HADAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2003-03-12
GMINA GŁUCHOŁAZY
Wspólnik
2002-07-26
2017-03-23
979 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 523.765,00 ZŁ
000524542
TOMASZ RYSZARD BOLIBCZUK
Prokurent
2015-09-24
2017-03-23
PROKURA SAMOISTNA
HALINA ZELEK
Prokurent
2002-07-26
2007-04-27
SAMOISTNA
ANNA MARCINKOWSKA KLIMCZUK
Prokurent
2007-04-27
2015-09-24
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOLANTA GAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-26
2004-09-10
ROMAN ZIMOCH
PREZES
2004-09-10
2004-11-19
ZDZISŁAW MATYJASIK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-19
2006-09-12
STANISŁAW OSTROWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2006-09-12
2006-10-24
STANISŁAW OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-24
2015-08-06
BOGUSŁAW JERZY BURYCZ
PREZES ZARZĄDU
2015-08-06
2017-03-23
2002-07-26
2017-03-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-26
2017-03-23
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "KOMUNALNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-26
2017-03-23
GEN. ANDERSA, 4, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA
2015-01-27
2017-03-23
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2015-01-27
2017-03-23
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2015-01-27
2017-03-23
8129Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
2015-01-27
2017-03-23
8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2015-01-27
2017-03-23
9603Z - POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
2015-01-27
2017-03-23
0210Z - GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH
2015-01-27
2017-03-23
0220Z - POZYSKIWANIE DREWNA
2015-01-27
2017-03-23
1610Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
2015-01-27
2017-03-23
0240Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
2015-01-27
2017-03-23
4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie