KRS 0000123912
NIP8580003337
REGON00038356700000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BANIACH - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BANIACH -
Data rejestracji 01 sie 2002 (22 lata temu) 01 sie 2002
Data usunięcia 01 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TARGOWA, 19, BANIE, 74-110, BANIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAJANUSZ URBANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-06-23
2010-03-03
ANDRZEJ ANTONI JUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-03
2014-07-01
LUCJAN BODYS
Członek Organu Nadzoru
2010-03-03
2014-07-01
ZBIGNIEW STANISŁAW ŻELAZNY
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2010-03-03
MARIA MAKSYMIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2009-06-23
HALINA RUDZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-25
2009-06-23
TERESA MARIANNA PELKNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-03
2014-07-01
STANISŁAW ZBIGNIEW BUBACZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-03
2014-07-01
JANINA PIŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-18
2012-05-02
JANUSZ NIKODEM BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-01
2010-03-03
JÓZEF MEDYŃSKI
Likwidator
2012-05-25
2014-07-01
JANUSZ ŁYJAK
Likwidator
2012-05-25
2014-07-01
ZBIGNIEW STANISŁAW ŻELAZNY
Likwidator
2012-05-25
2014-07-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY. ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO: - DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI, - DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH.
JANUSZ HENRYK ŁYJAK
PREZES
2002-08-01
2009-07-13
JÓZEF MEDYŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2002-08-01
2009-07-13
HALINA RUDZKA
ZASTĘPCA
2002-08-01
2003-01-14
BOGUSŁAW STANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-07-13
2010-03-03
MARIA MAKSYMIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-13
2010-03-03
ZBIGNIEW STANISŁAW ŻELAZNY
ZASTĘPCA PREZESA
2010-03-03
2012-05-25
JANUSZ HENRYK ŁYJAK
ZASTĘPCA PREZESA
2010-03-03
2012-05-25
JÓZEF MEDYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-03
2012-05-25
TERESA JUSZKIEWICZ
ZASTĘPCA PREZESA
2003-01-14
2009-07-13
2002-08-01
2005-05-25
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BANIACH
2005-05-25
2012-05-25
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie