KRS 0000040362
NIP8510010071
REGON81045554100000
NazwaREGIONALNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREGIONALNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 20 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POMORSKA, 58, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SAMOPOMOC@POCZTA.ONET.PL
Dane podatkowe
NIP 8510010071
data rejestracji 01 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 gru 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJANUSZ HENRYK ŁYJAK
Likwidator
2019-01-23
2019-12-20
TADEUSZ KINIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2004-01-21
JAN STRYJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2004-01-21
FRANCISZEK ŻYGADŁO
Członek Organu Nadzoru
2007-04-24
2019-12-20
RENATA KRYSTYNA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-21
2019-12-20
KATARZYNA BALICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2016-10-21
BOGUSŁAW MIELEŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2004-01-21
STANISŁAW OSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-31
2004-01-21
JANUSZ HENRYK ŁYJAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2007-04-24
STANISŁAW MAŁYSA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2007-04-24
RYSZARD NOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-21
2007-04-24
BARBARA MARIA WITES
Pełnomocnik
2009-04-16
2019-12-20
DOKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE DO DOKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI RODZAJOWYCH: - NABYWANIA JAKICHKOLWIEK NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI LUB PRAW - OD OSÓB, ZA CENĘ I NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKÓW, - ZBYWANIA JAKICHKOLWIEK NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI LUB PRAW - OSOBOM, ZA CENĘ I NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKÓW, - DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTYCH UMÓW - NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKÓW, - ZAWIERANIA PRZEDWSTĘPNYCH UMÓW W POWYŻSZYM ZAKRESIE - Z OSOBAMI I NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKÓW, - USTANAWIANIA WSZELKICH OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH SPÓŁDZIELNI, ZATEM DO REPREZENTOWANIA PRZED OSOBAMI PRAWNYMI, FIZYCZNYMI, URZĘDAMI I INSTYTUCJAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDOWEJ I SĄDAMI ORAZ SKŁADANIA WSZELKICH PISM, WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI OŚWIADCZEŃ O PODDANIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁDZIELNI EGZEKUCJI CO DO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH UMÓW. KAŻDY Z PEŁNOMOCNIKÓW JEST ZOBOWIĄZANY DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM BĄDŹ TEŻ DO DZIAŁANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
WOJCIECH SKORUPA
Pełnomocnik
2009-04-16
2019-12-20
DOKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE DO DOKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI RODZAJOWYCH: - NABYWANIA JAKICHKOLWIEK NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI LUB PRAW - OD OSÓB, ZA CENĘ I NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKÓW, - ZBYWANIA JAKICHKOLWIEK NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI LUB PRAW - OSOBOM, ZA CENĘ I NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKÓW, - DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTYCH UMÓW - NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKÓW, - ZAWIERANIA PRZEDWSTĘPNYCH UMÓW W POWYŻSZYM ZAKRESIE - Z OSOBAMI I NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKÓW, - USTANAWIANIA WSZELKICH OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH SPÓŁDZIELNI, ZATEM DO REPREZENTOWANIA PRZED OSOBAMI PRAWNYMI, FIZYCZNYMI, URZĘDAMI I INSTYTUCJAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDOWEJ I SĄDAMI ORAZ SKŁADANIA WSZELKICH PISM, WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI OŚWIADCZEŃ O PODDANIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁDZIELNI EGZEKUCJI CO DO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH UMÓW. KAŻDY Z PEŁNOMOCNIKÓW JEST ZOBOWIĄZANY DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM BĄDŹ TEŻ DO DZIAŁANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW
PIOTR PAWEŁ KAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2007-04-24
JANUSZ HENRYK ŁYJAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2004-01-21
ANTONI LACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2004-01-21
JANUSZ HENRYK ŁYJAK
PREZES ZARZĄDU
2007-04-24
2019-01-23
2001-08-31
2019-01-23
REGIONALNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2001-08-31
2007-04-24
POMORSKA, 58-59, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie