KRS 0000123640
REGON69025715000000
NazwaCERAM-KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaCERAM-KO
Data rejestracji 18 lip 2002 (22 lata temu) 18 lip 2002
Data usunięcia 20 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REJTANA, 16 C, RZESZÓW, 35-310, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #0201A GOSPODARKA LEŚNA #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4544A MALOWANIE #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOSTEFANIA BARTKIEWICZ
Wspólnik
2002-07-18
2015-02-20
34 UDZIAŁY PO 66,67 ZŁ - WARTOŚĆ 2.266,67 ZŁ
JOLANTA DANUTA SZUL
Wspólnik
2002-07-18
2015-02-20
26 UDZIAŁÓW PO 66,67 ZŁ - WARTOŚĆ 1.733,32 ZŁ
JAN BARAN
Wspólnik
2002-07-18
2015-02-20
18 UDZIAŁÓW PO 66,67 ZŁ - WARTOŚĆ 1200,01 ZŁ
WŁADYSŁAW ROZMUS
Wspólnik
2002-07-18
2015-02-20
90 UDZIAŁÓW PO 66,67 ZŁ - WARTOŚĆ 6.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW MICHAŁ LISZCZ
Wspólnik
2002-07-18
2015-02-20
132 UDZIAŁY PO 66,67 ZŁ - WARTOŚĆ 8.800,00 ZŁ
MICHAŁ KRZYSZTOF PRAŻAK
Powiernik
2003-07-17
2015-02-20
BERNADETTA NOWICKA LASSOTA
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2003-07-17
2015-02-20
ZBIGNIEW MICHAŁ LISZCZ
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2003-07-17
2015-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT W GRANICACH UMOCOWANIA ALBO PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA.
WŁADYSŁAW ROZMUS
PREZES ZARZĄDU
2002-07-18
2015-02-20
ZBIGNIEW MICHAŁ LISZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-18
2015-02-20
2002-07-18
2003-07-17
CERAM-KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie