KRS 0000098093
REGON69001659300000
Nazwa"KONSERWACJA-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKONSERWACJA-BIS
Data rejestracji 08 mar 2002 (23 lata temu) 08 mar 2002
Data usunięcia 18 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZY TORZE, 1, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 229500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2812 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAELŻBIETA BARBARA BOCHENEK ROZMUS
Wspólnik
2002-03-08
2007-10-18
218 UDZIAŁÓW PO 500, ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ 109000, ZŁ
WŁADYSŁAW ROZMUS
Wspólnik
2002-03-08
2004-07-14
76 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000 ZŁ.
ZAKŁAD STOLARSKI "KONSERWACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-03-08
2002-08-14
190 UDZIAŁÓW PO 164,51 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.256,71 ZŁ
690257262
KONSERWACJA-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-03-08
2007-10-18
58 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.000 ZŁ.
690257144
ZBIGNIEW ANDRZEJ KORNIAK
Wspólnik
2002-08-14
2007-10-18
77 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.500 ZŁ.
BERNADETTA NOWICKA LASSOTA
Likwidator
2005-03-31
2007-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB ZASTĘPCA PREZESA I PŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA
WŁADYSŁAW ROZMUS
PREZES
2002-03-08
2003-07-14
ZBIGNIEW ANDRZEJ KORNIAK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-03-08
2003-07-14
ZBIGNIEW ANDRZEJ KORNIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2005-03-31
TADEUSZ ANDRZEJ MONIKOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2003-07-14
2005-03-31
2002-03-08
2005-03-31
"KONSERWACJA-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie