KRS 0000123631
NIP6312291915
REGON27691710900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHEMI-ERG BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHEMI-ERG BIS"
Data rejestracji 08 sie 2002 (22 lata temu) 08 sie 2002
Data usunięcia 09 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHORZOWSKA, 44B, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJACEK KALLA
Wspólnik
2002-08-08
2009-09-09
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00;-ZŁ
MAREK MIKUŁA
Wspólnik
2002-08-08
2003-03-12
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00ZŁ
MAREK KAŁA
Wspólnik
2003-03-12
2009-09-09
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 6.000,00;-ZŁ
GRAŻYNA REMBIELAK
Prokurent
2003-03-12
2009-03-16
ŁĄCZNA
JACEK KALLA
Likwidator
2009-03-16
2009-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTACJI JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK KALLA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-08
2009-03-16
MAREK MIKUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-08
2003-03-12
2002-08-08
2009-03-16
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHEMI-ERG BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-08
2002-12-31
SOWIŃSKIEGO, 11, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2002-12-31
2008-02-06
GÓRY CHEŁMSKIEJ, 2 B, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie