KRS 0000123048
REGON81097455400000
Nazwa"BRYZA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBRYZA
Data rejestracji 15 lip 2002 (22 lata temu) 15 lip 2002
Data usunięcia 02 mar 2006 02 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRAKOWSKA, 68, SZCZECIN, 71-017, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWYANATOL SYRENICZ
Likwidator
2002-07-15
2006-03-02
ELŻBIETA CZABAN
Likwidator
2002-07-15
2006-03-02
MIROSŁAW KLAZURA
Likwidator
2002-07-15
2006-03-02
MICHAŁ PALENICA
Likwidator
2002-07-15
2006-03-02
CZESŁAW JAJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2006-03-02
WACŁAW TOBOŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2006-03-02
MAREK MŁODOŻENIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2006-03-02
GRAŻYNA JANUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2006-03-02
ROMAN SZULŻYK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2006-03-02
PRZEMYSŁAW ROSICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2006-03-02
HALINA MARGAS
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2006-03-02
JÓZEF TERPIŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2006-03-02
ROBERT BAJWOLUK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2006-03-02
2002-07-15
2006-03-02
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-15
2006-03-02
"BRYZA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
2002-07-15
2006-03-02
KRAKOWSKA, 68, SZCZECIN, 71-017, SZCZECIN, POLSKA
2002-07-15
2006-03-02
45 - BUDOWNICTWO
2002-07-15
2006-03-02
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2002-07-15
2006-03-02
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-07-15
2006-03-02
6312 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2002-07-15
2006-03-02
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2002-07-15
2006-03-02
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2002-07-15
2006-03-02
71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-07-15
2006-03-02
741 - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI
2002-07-15
2006-03-02
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2002-07-15
2006-03-02
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie