KRS 0000031746
REGON81237933000000
NazwaDANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDANA HOLDING
Data rejestracji 30 lip 2001 (23 lata temu) 30 lip 2001
Data usunięcia 04 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WYZWOLENIA, 50, SZCZECIN, 70-965, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5145500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#1772Z PRODUKCJA OKRYĆ DZIANYCH I SZYDEŁKOWYCH #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADANA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-30
2009-11-04
4440 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.220.000 ZŁ
811017990
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STYL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-30
2009-11-04
5800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.900.000 ZŁ
810432563
STEFAN PRZEPIERA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2002-08-02
ANATOL SYRENICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2002-08-02
HENRYK WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2004-11-05
DOMINIK MARCIN HORA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-02
2004-11-05
DANUTA ROJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2009-11-04
PAWEŁ ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2009-11-04
AGNIESZKA TOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2009-11-04
MIROSŁAW BEKER
Członek Organu Nadzoru
2002-08-02
2004-11-05
RYSZARD GOTOWSKI
Powiernik
2004-05-18
2009-11-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1 JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWY ZARZĄDCA. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD WIESŁAW MAZURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-30
2002-08-02
BOGUMIŁA HORA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2004-11-05
STEFAN PRZEPIERA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-05
2009-11-04
2001-07-30
2002-08-02
MAZOWIECKA, 13, SZCZECIN, 71-526, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie