KRS 0000119837
REGON57001727500000
NazwaKRAJEŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE "MŁYNMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAJENCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRAJEŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE "MŁYNMAG" W KRAJENCE
Data rejestracji 25 cze 2002 (22 lata temu) 25 cze 2002
Data usunięcia 05 maj 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMAŃSKIEGO, 25, KRAJENKA, 77-430, KRAJENKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1202500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#156 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #157 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #4010 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJEUGENIUSZ TARASKA
Wspólnik
2002-06-25
2004-05-05
2.815 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 281.500 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIEOSIEMDZIESIĄTJEDENTYSIĘCYPIĘĆSETZŁOTYCH)
MAREK RYSZARD CZARNECKI
Wspólnik
2002-06-25
2004-05-05
2.750 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 275.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIESIEDEMDZIESIĄTPIĘĆTYSIĘCYZŁOTYCH)
MIROSŁAW KALKA
Wspólnik
2002-06-25
2004-05-05
2.750 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 275.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIESIEDEMDZIESIĄTPIĘĆTYSIĘCYZŁOTYCH)
BOGUMIŁA MARIA ROJECKA
Prokurent
2002-06-25
2003-04-11
SAMOISTNA
LEONARD STANISŁAW PRZEGIĘTKA
Likwidator
2003-04-11
2004-05-05
EUGENIUSZ TARASKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2004-05-05
MAREK RYSZARD CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2004-05-05
MIROSŁAW KALKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2004-05-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (A W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZY WIELOOSOBOWYM SKŁADZIE ZARZĄDU DWÓCH CZŁONKÓW, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM).
LEONARD STANISŁAW PRZEGIĘTKA
PREZES
2002-06-25
2003-04-11
2002-06-25
2003-04-11
KRAJEŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE "MŁYNMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie