KRS 0000119278
NIP5781012459
REGON17023658700000
NazwaBIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaBIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 21 cze 2002 (22 lata temu) 21 cze 2002
Data usunięcia 07 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIGILIJNA, 6-7, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5781012459
data rejestracji 16 sie 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMICEZARY CIĄĆKA
Beneficjent
LESZEK KOŚCIUK
reprezentant
ANDRZEJ ŁASIŃSKI
Wspólnik
2002-06-21
2021-04-07
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500,00 ZŁ
DANUTA BARBARA DOKTOR ROCHNA
Wspólnik
2002-06-21
2021-04-07
74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.400,00 ZŁ.
LESZEK KOŚCIUK
Prokurent
2006-08-09
2014-01-03
PROKURA SAMOISTNA
RYSZARD ADAM PORĘBSKI
Prokurent
2002-06-21
2006-08-09
PROKURA SAMOISTNA
DANUTA BARBARA DOKTOR ROCHNA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2014-07-25
JANINA WRZESIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2003-04-17
LESZEK KOŚCIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-17
2006-10-03
JERZY MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-03
2021-04-07
DOROTA EKES
Członek Organu Nadzoru
2014-07-25
2021-04-07
ANDRZEJ ŁASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2021-04-07
CEZARY CIĄĆKA
Powiernik
2015-09-30
2021-04-07
LESZEK KOŚCIUK
Likwidator
2015-06-23
2021-04-07
CEZARY CIĄĆKA
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE DYREKTOR SPÓŁKI , A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI PROKURENT
JAN PAWŁOWICZ
DYREKTOR SPÓŁKI
2002-06-21
2014-01-03
LESZEK KOŚCIUK
DYREKTOR SPÓŁKI
2014-01-03
2015-06-23
2002-06-21
2015-06-23
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-23
2015-09-30
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie