KRS 0000118444
REGON01516177000000
Nazwa"ELIF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELIF
Data rejestracji 17 cze 2002 (22 lata temu) 17 cze 2002
Data usunięcia 24 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1751Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW #1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1830Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH #1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3661Z PRODUKCJA IMITACJI BIŻUTERIIKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5124Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIALATIF YALUR
Wspólnik
2002-06-17
2007-03-30
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 147000 ZŁ
MEHMET SERDAR SAGLAM
Wspólnik
2004-08-17
2019-06-24
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 153000 ZŁ
TURGAY SEZGIN
Wspólnik
2007-03-30
2019-06-24
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 147000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LATIF YALUR
PREZES ZARZĄDU
2002-06-17
2007-03-30
TURGAY SEZGIN
PREZES ZARZĄDU
2007-03-30
2019-06-24
2002-06-17
2004-08-17
OGRODOWA, 3A, MICHAŁOWICE, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA
2004-08-17
2005-08-30
JESIONOWA, 17 A, MICHAŁOWICE, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA
2005-08-30
2007-03-30
AL.KATOWICKA, 62, NADARZYN, 05-830, NADARZYN, POLSKA
2007-03-30
2017-07-24
KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ, 43A, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie