KRS 0000117178
NIP9241505640
REGON97065759400000
Nazwa"CASTELLUM POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCASTELLUM POLAND
Data rejestracji 01 lip 2002 (22 lata temu) 01 lip 2002
Data usunięcia 28 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 13, TOMASZOWO, 68-114, ŻAGAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #2952A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJHANICZNYCHE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6521Z LEASING FINANSOWY #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7440Z REKLAMAMARZENA GÓRNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2003-12-12
IRMGARD MCDOWELL
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2006-09-26
ANNELIESE KRECKE
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2007-02-05
DIRK MCDOWELL
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2007-06-25
HERBERT WELLNER
Członek Organu Nadzoru
2006-09-26
2007-02-05
KARL GASSER
Członek Organu Nadzoru
2007-02-05
2010-01-28
TAKIS HOHLFELD
Członek Organu Nadzoru
2007-02-05
2010-01-28
FRANK GAETHKE
Członek Organu Nadzoru
2007-02-05
2010-01-28
MARZENA ANNA BUTYCZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2003-12-12
PAUL GAETHKE KASPEROWICZ
Likwidator
2009-01-16
2010-01-28
MARZENA ANNA BUTYCZ
Prokurent
2005-11-04
2007-02-05
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES MOGĄ SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ W PIERWSZYM ROKU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARTOŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO, A W NASTĘPNYCH LATACH PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ USTALONĄ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE - ZARZĄD ZOBOWIĄZANY JEST UZYSKAĆ ZGODĘ WALNEGO ZGROMADZENIA LUB RADY NADZORCZEJ.
EDMOND DOMINIGUE KRECKE
PREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2005-11-04
KLAUS EMIL KUNKEL
PREZES
2005-11-04
2006-09-26
EDMOND DOMINIQUE KRECKE
PREZES ZARZĄDU
2006-09-26
2007-02-05
PAUL KASPEROWICZ GAETHKE
PREZES ZARZĄDU
2007-02-05
2009-01-16
2002-07-01
2009-01-16
"CASTELLUM POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-01
2006-01-02
PRZEMYSŁOWA, 5, TOMASZOWO, 68-114, TOMASZOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie