KRS 0000100754
REGON97072270700000
Nazwa"SOLAR" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOLAR
Data rejestracji 18 mar 2002 (23 lata temu) 18 mar 2002
Data usunięcia 30 mar 2017 30 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, TOMASZOWO, 68-114, TOMASZOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 689700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 689700,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6897
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #45 BUDOWNICTWO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOHERBERT WELLNER
Likwidator
2006-07-03
2017-03-30
MARZENA ANNA BUTYCZ
Likwidator
2005-01-03
2006-07-03
ARTUR WIKTOR BUGAJ
Likwidator
2005-01-03
2006-07-03
ANNELIESE KRECKE
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2017-03-30
IRMGARD MCDOWELL
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2017-03-30
DIRK MCDOWELL
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2017-03-30
MARZENA ANNA BUTYCZ
Prokurent
2002-03-18
2005-01-03
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
EDMOND DOMINIQUE KRECKE
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2005-01-03
2002-03-18
2005-01-03
"SOLAR" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-03-18
2002-09-05
PRZEMYSŁOWA, TOMASZOWO, 68-114, TOMASZOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie