KRS 0000117116
NIP8440001321
REGON79000465800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "SILVPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "SILVPOL"
Data rejestracji 10 cze 2002 (22 lata temu) 10 cze 2002
Data usunięcia 28 mar 2011 28 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, NORKI, 19-404, WIELICZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCHMAREK MARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2011-03-28
ANNA MARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2007-08-22
JAROSŁAW RADULSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2011-03-28
REINER RICHARD WOLF
Członek Organu Nadzoru
2002-06-10
2004-03-16
LECH MARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-10
2004-03-16
BARBARA EWA KRASINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-10
2011-03-28
KATARZYNA KRASINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2007-08-22
PAULINA KRASINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2011-03-28
SILVAN HANDELS GMBH
Wspólnik
2002-06-10
2004-03-16
3.064 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 306.400 ZŁOTYCH
TADEUSZ KRASINKIEWICZ
Wspólnik
2002-06-10
2011-03-28
274 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.400,00 ZŁ
LECH MARCZAK
Wspólnik
2002-06-10
2011-03-28
113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.300,00 ZŁ
JAN KRASINKIEWICZ
Wspólnik
2007-08-22
2011-03-28
113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.300,00 ZŁ
TADEUSZ KRASINKIEWICZ
Likwidator
2010-03-04
2011-03-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TADEUSZ KRASINKIEWICZ
DYREKTOR
2002-06-10
2010-03-04
2002-06-10
2010-03-04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "SILVPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-10
2010-03-04
WOJSKA POLSKIEGO, 8, OLECKO, 19-400, OLECKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie