KRS 0000116993
NIP7250014432
REGON47100085400000
Nazwa"MIDEL CONTRACT" PIOTR GRABOWICZ, KRZYSZTOF GROMEK, KAROL MIDEL SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"MIDEL CONTRACT" PIOTR GRABOWICZ, KRZYSZTOF GROMEK, KAROL MIDEL
Data rejestracji 10 cze 2002 (22 lata temu) 10 cze 2002
Data usunięcia 18 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ROGOWSKA, 3, ŁÓDŹ, 91-519, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email MIDELCONTRACT@ULTRA.PL
Dane podatkowe
NIP 7250014432
data rejestracji 24 cze 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAKRZYSZTOF TOMASZ GROMEK
Beneficjent
PIOTR PAWEŁ GRABOWICZ
Beneficjent
KAROL MIDEL
reprezentant
KRZYSZTOF TOMASZ GROMEK
reprezentant
PIOTR PAWEŁ GRABOWICZ
reprezentant
KAROL MIDEL
Beneficjent
KRZYSZTOF TOMASZ GROMEK
Wspólnik
2002-06-10
2022-10-18
KAROL MIDEL
Wspólnik
2002-06-10
2022-10-18
PIOTR PAWEŁ GRABOWICZ
Wspólnik
2002-06-10
2022-10-18
KRZYSZTOF TOMASZ GROMEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PIOTR PAWEŁ GRABOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KAROL MIDEL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI RÓŻNICE WARTOŚCI WNIESIONYCH WKŁADÓW POZOSTAJĄ BEZ WPŁYWU NA PROPORCJĘ UDZIAŁU W ZYSKACH I STRATACH
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
PIOTR PAWEŁ GRABOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2002-06-10
2022-10-18
KRZYSZTOF TOMASZ GROMEK
Członek Organu Reprezentacji
2002-06-10
2022-10-18
KAROL MIDEL
Członek Organu Reprezentacji
2002-06-10
2022-10-18
2002-06-10
2008-11-12
OKONIOWA, 18, ŁÓDŹ, 91-489, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie