KRS 0000115984
REGON01519840100000
NazwaSTOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "MAZOWSZE-BETON" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW BETONÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "MAZOWSZE-BETON"
Data rejestracji 08 cze 2002 (22 lata temu) 08 cze 2002
Data usunięcia 14 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ŁĘGI, 1A, WARSZAWA, 01-329, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWKAZIMIERZ BRONISŁAW ŁADYŻYŃSKI
Likwidator
2019-09-23
2020-01-14
BARBARA TERESA GLASPAN BENESZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-08
2020-01-14
MAREK MARCIN DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-08
2020-01-14
HENRYK GRZEGORZ SYKURSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-08
2020-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH JEST UPOWAŻNIONY PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 10.000,00 ZŁ. UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGA UCHWAŁY ZARZĄDU.
WOJCIECH DACKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-08
2019-09-23
KAZIMIERZ BRONISŁAW ŁADYŻYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-08
2002-09-13
KAZIMIERZ BRONISŁAW ŁADYŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-13
2019-09-23
ZBIGNIEW MISIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-08
2002-09-13
ZBIGNIEW MISIŃSKI
WICEPREZES
2002-09-13
2019-09-23
KRZYSZTOF WOJCIECH REMBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-08
2019-09-23
LEON TADEUSZ STRZELEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-08
2002-09-13
LEON TADEUSZ STRZELEC
SKARBNIK
2002-09-13
2019-09-23
2002-06-08
2019-09-23
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "MAZOWSZE-BETON"
2002-06-08
2002-09-13
KSIĘCIA BOLESŁAWA, 1/3, WARSZAWA, 01-452, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie