KRS 0000006252
Nazwa"KONSORCJUM WABET" SPÓŁKA Z O.O.
Krótka nazwa"KONSORCJUM WABET" SPÓŁKA Z O.O.
Data rejestracji 06 kwi 2001 (23 lata temu) 06 kwi 2001
Data usunięcia 02 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 146, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAZBIGNIEW DOBKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-06
2017-06-02
WOJCIECH DACKO
Członek Organu Nadzoru
2001-04-06
2017-06-02
RAJMUND JAKUB BOGIEL
Członek Organu Nadzoru
2001-04-06
2017-06-02
"PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z O.O.
Wspólnik
2001-04-06
2017-06-02
DWADZIEŚCIA UDZIAŁÓW O WARTOŚCI DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH
012270150
ZBIGNIEW DOBKOWSKI
Wspólnik
2001-04-06
2017-06-02
DWADZIEŚCIA UDZIAŁÓW O WARTOŚCI DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH
ADAM ZYGMUNT GAJEWSKI
Wspólnik
2001-04-06
2017-06-02
DZIESIĘĆ UDZIAŁÓW O WARTOŚCI DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
RAJMUND JAKUB BOGIEL
Wspólnik
2001-04-06
2017-06-02
DZIESIĘĆ UDZIAŁÓW O WARTOŚCI DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LEON JÓZEF FURMAN
PREZES ZARZĄDU
2001-04-06
2002-09-10
MICHAŁ DOBKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-06
2002-09-10
MICHAŁ DOBKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-10
2017-06-02
2001-04-06
2017-06-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-06
2017-06-02
"KONSORCJUM WABET" SPÓŁKA Z O.O.
2001-04-06
2017-06-02
PIŁSUDSKIEGO, 146, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI, POLSKA
2001-04-06
2017-06-02
2663Z - PRODUKCJA MASY BETONOWEJ
2001-04-06
2017-06-02
2664Z - PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ
2001-04-06
2017-06-02
2661A - PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH
2001-04-06
2017-06-02
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2001-04-06
2017-06-02
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2001-04-06
2017-06-02
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
2001-04-06
2017-06-02
6024A - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
2001-04-06
2017-06-02
6024C - WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
2001-04-06
2017-06-02
7121Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
2001-04-06
2017-06-02
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie