KRS 0000115358
REGON43003245800000
Nazwa"ARKADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARKADA
Data rejestracji 29 maj 2002 (22 lata temu) 29 maj 2002
Data usunięcia 30 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZEWSKIEGO, 4, LUBLIN, 20-471, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #B RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #M EDUKACJA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNAJERZY MARIAN GLIWIAK
Wspólnik
2002-05-29
2004-04-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ.
SERHIY BALBERT
Wspólnik
2004-04-02
2018-08-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
TERESA GŁĄB
Prokurent
2004-04-02
2018-08-30
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPIUJE W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ JACEK GOŁAŚ
PREZES ZARZĄDU
2002-05-29
2004-04-02
SERHIY BALBERT
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-29
2004-04-02
SERHIY BALBERT
PREZES ZARZĄDU
2004-04-02
2018-08-30
2002-05-29
2018-08-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-29
2018-08-30
"ARKADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-29
2018-08-30
OLSZEWSKIEGO, 4, LUBLIN, 20-471, LUBLIN, POLSKA
2002-05-29
2018-08-30
A - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
2002-05-29
2018-08-30
B - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
2002-05-29
2018-08-30
D - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
2002-05-29
2018-08-30
E - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
2002-05-29
2018-08-30
F - BUDOWNICTWO
2002-05-29
2018-08-30
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-05-29
2018-08-30
H - HOTELE I RESTAURACJE
2002-05-29
2018-08-30
I - TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
2002-05-29
2018-08-30
J - POŚREDNICTWO FINANSOWE
2002-05-29
2018-08-30
K - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie