KRS 0000004337
REGON43224571500000
NazwaMULTIPIPE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaMULTIPIPE SYSTEM
Data rejestracji 30 mar 2001 (23 lata temu) 30 mar 2001
Data usunięcia 09 sty 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DIAMENTOWA, 13, LUBLIN, 20-471, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEROBERT JACEK JUREK
Wspólnik
2001-03-30
2002-05-07
86 UDZIAŁÓW 43000 ZŁ
SIERGIEJ BALBERT
Wspólnik
2001-03-30
2008-01-09
200 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ.
GRAŻYNA BARBARA CZARNECKA
Powiernik
2003-09-18
2007-11-08
SIERGIEJ BALBERT
Prokurent
2001-03-30
2006-05-19
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
ROBERT JACEK JUREK
PREZES ZARZĄDU
2001-03-30
2002-05-07
TOMASZ JACEK GOŁAŚ
PREZES ZARZĄDU
2002-05-07
2008-01-09
2001-03-30
2003-09-18
MULTIPIPE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-18
2003-10-22
MULTIPIPE SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2001-03-30
2002-05-07
WITOSA, 10, LUBLIN, 20-330, LUBLIN, POLSKA
2002-05-07
2003-10-22
GARBARSKA, 16, LUBLIN, 20-340, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie