KRS 0000115258
NIP7880007669
REGON00066362800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "ROLTECH" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUGOWO-PRODUKCYJNA "ROLTECH"
Data rejestracji 07 cze 2002 (22 lata temu) 07 cze 2002
Data usunięcia 09 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PORAŻYN, 64-330, OPALENICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHMAREK DURA
Pełnomocnik
2009-10-09
2015-12-15
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z ART. 54 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE.
JÓZEF BIEGAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2018-05-09
JACEK WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2003-08-20
2018-05-09
MARIAN TADEUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2018-05-09
ADAM ADAMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2018-05-09
JÓZEF KWIETNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2003-08-20
ZBIGNIEW SZYMKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2018-05-09
KAZIMIERZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2018-05-09
BERNARD KANIA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-20
2007-07-06
WOJCIECH DERECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2004-08-27
MARIAN DZIUBATY
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2007-07-06
JANUSZ RATAJCZAK
Likwidator
2015-12-15
2018-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1-4 OSÓB. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK - OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
KRZYSZTOF BŁASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-07
2003-02-14
LESZEK CHRÓST
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-07
2003-02-14
LECH RATAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-07
2003-02-14
LESZEK OGÓR
CZŁONEK ZARZADU
2002-06-07
2003-02-14
WOJCIECH WŁADYSŁAW DERECKI
DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU
2003-02-14
2003-08-20
KAZIMIERZ RZEŹNIK
DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
2003-02-14
2003-08-20
JANUSZ RATAJCZAK
ZASTĘPCA PREZESA
2003-08-20
2009-10-09
JANUSZ RATAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-09
2015-12-15
EWA MARIA WOJTANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-08-20
2009-10-09
2002-06-07
2015-12-15
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "ROLTECH"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie