KRS 0000022616
REGON00066360500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LWÓWKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W LWÓWKU
Data rejestracji 05 lip 2001 (23 lata temu) 05 lip 2001
Data usunięcia 19 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres NOWOTOMYSKA, 31, LWÓWEK, 64-310, LWÓWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2932 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABERNARDYNA ANTONINA KORBANEK
Likwidator
2005-09-15
2021-05-19
DARIUSZ STANISŁAW KRÓLIK
Likwidator
2005-09-15
2021-05-19
MICHAŁ STANISŁAW SZCZECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2021-05-19
CZESŁAW BOJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2002-10-28
JAN KARBANEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2002-10-28
BRONISŁAW NAPIERAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2021-05-19
FLORIAN PIOTR WALKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2002-10-28
MAREK ROBAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2021-05-19
JAN ŻYBURA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2021-05-19
EUGENIUSZ PUSTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-28
2021-05-19
JÓZEF ŻYBURA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2002-10-28
IRENEUSZ ŁAWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-28
2021-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
JANUSZ RATAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR
2001-07-05
2002-10-28
HENRYKA NAWROT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-05
2002-10-28
BERNARDYNA ANTONINA KORBANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-28
2005-09-15
KAROL ŁODYGA
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2002-10-28
2004-02-05
DARIUSZ STANISŁAW KRÓLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-28
2005-09-15
2001-07-05
2005-09-15
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LWÓWKU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie