KRS 0000114874
NIP8651805631
REGON01234916000000
Nazwa"ATS STAHLSCHMIDT & MAIWORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATS STAHLSCHMIDT & MAIWORM
Data rejestracji 24 maj 2002 (22 lata temu) 24 maj 2002
Data usunięcia 11 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZA MIRECKIEGO, 4, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 775000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2891Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHSTAHLSCHMIDT & MAIWORM BETEILIGUNGSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2002-05-24
2011-01-11
1.550 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 775.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PRAWO SAMOISTNEGO-JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE NASTĘPUJĄCYM CZŁONKOM ZARZĄDU: PANU RALF SCHMID I PANU MICHAEL SCHMID, A W PRZYPADKU INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HEINZ GÜNTER BARTOSCH
PREZES ZARZĄDU
2009-05-26
2011-01-11
ADAM PAWEŁ KOLAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-24
2008-08-22
JÜRGEN GAREIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-15
2009-05-26
SIEGFRIED FRANZ TEICHERT
PREZES ZARZĄDU
2002-05-24
2007-10-03
JURGEN GAREIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-24
2004-02-09
STEPHAN HEINRICH ESPELAGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-15
2007-10-03
CHRISTIAN HANS DOHNKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-23
2008-08-22
RALF SCHMID
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-23
2011-01-11
MICHAEL SCHMID
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-23
2011-01-11
ROLF WALTER GRAF
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-26
2011-01-11
2002-05-24
2006-02-20
STAHLSCHMIDT & MAIWORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-20
2006-03-06
"ATS STAHLSCHMIDT & MAIWORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ
2002-05-24
2008-12-22
KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie