KRS 0000037933
NIP5262473311
REGON01642529900000
NazwaUNIWHEELS TRADING (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNIWHEELS TRADING (POLAND)
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 13 mar 2014 13 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOŚCICKIEGO, 2, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2294000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMARTIN KLOS
Prokurent
2011-06-30
2012-11-30
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
RAFAŁ KUSTO
Prokurent
2011-06-30
2011-07-28
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
ATS LEICHTMETALLRÄDER GMBH
Wspólnik
2001-08-24
2014-01-30
ILOŚĆ UDZIAŁÓW 2.294 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 2.294.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-01-30
2014-03-13
2 294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 294 000ZŁ
83048345000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PRAWO SAMOISTNEGO-JEDNOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE NASTĘPUJĄCYM CZŁONKOM ZARZĄDU: PANU RALF SCHMID I PANU MICHAEL SCHMID, A W PRZYPADKU INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENETM.
ANNETTE CHRISTIANE STAHLSCHMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-24
2002-12-18
PIOTR STEFAN STRASZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-09
2009-12-30
ERWIN DAVID EIGEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-09
2009-12-30
RALF SCHMID
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-23
2014-03-13
MICHAEL SCHMID
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-23
2014-03-13
SIEGFRIED FRANZ TEICHERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-24
2007-10-09
SIMONE MAIER PASELK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-30
2014-03-13
2001-08-24
2006-07-06
"ALUSTAR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-07-06
2008-07-31
"ATS ALUSTAR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-07-31
2008-08-11
UNIWHEELS TRADING (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ
2008-08-11
2009-12-30
UNIWHEELS TRADING (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-30
2013-01-25
ANZIO WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-24
2009-06-16
KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie