KRS 0000114711
NIP9251907593
REGON97798684600000
Nazwa"EUROLOG.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROLOG.PL
Data rejestracji 24 maj 2002 (22 lata temu) 24 maj 2002
Data usunięcia 30 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 9, ZIELONA GÓRA, 65-443, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIKATARZYNA AGNIESZKA GONERA
Wspólnik
2002-05-24
2004-11-26
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000,00 ZŁ
IRENA MARIA KOCHANOWSKA
Wspólnik
2002-05-24
2006-07-19
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 17000,00 ZŁ
WOJCIECH KAZIMIERZ GRELAK
Wspólnik
2002-12-18
2012-04-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25500,00 ZŁ
GRZEGORZ MARCIN WASIAK
Wspólnik
2004-11-26
2012-04-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25500,00 ZŁ
JANUSZ ANTONI TROJANOWSKI
Wspólnik
2006-07-19
2007-05-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000,00 ZŁ.
IRENA MARIA KOCHANOWSKA
Prokurent
2002-12-18
2007-05-24
SAMOISTNA
GRZEGORZ MARCIN WASIAK
Prokurent
2002-12-18
2006-07-19
SAMOISTNA
WOJCIECH KAZIMIERZ GRELAK
Prokurent
2006-07-19
2007-05-24
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ MARCIN WASIAK
Prokurent
2007-02-26
2007-05-24
SAMOISTNA
WOJCIECH KAZIMIERZ GRELAK
Likwidator
2009-08-17
2012-04-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100000,00ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU.
IRENA MARIA KOCHANOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-05-24
2002-12-18
RYSZARD LEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-18
2005-08-10
WOJCIECH KAZIMIERZ GRELAK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-12-18
2006-07-19
JANUSZ ANTONI TROJANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-10
2006-07-19
JANUSZ ANTONI TROJANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-19
2007-02-26
JANUSZ ANTONI TROJANOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2007-02-26
2007-05-24
GRZEGORZ MARCIN WASIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-07-19
2007-02-26
KATARZYNA AGNIESZKI GONERA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-24
2002-12-18
MACIEJ MILC
PREZES
2007-02-26
2007-05-24
WOJCIECH KAZIMIERZ GRELAK
PREZES ZARZĄDU
2007-05-24
2009-08-17
2002-05-24
2002-12-18
"EUROLOG.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ
2002-12-18
2009-08-17
"EUROLOG.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-24
2002-12-18
WROCŁAWSKA, 11 A, NOWA SÓL, 67-100, NOWA SÓL, POLSKA
2002-12-18
2005-08-10
KROŚNIEŃSKA, 3, ZIELONA GÓRA, 65-625, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2005-08-10
2007-10-03
ZIMNA, 3, ZIELONA GÓRA, 65-707, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie