KRS 0000054263
NIP8971603610
REGON93198015300000
NazwaCENTRUM KONSULTINGU TASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM KONSULTINGU TASO
Data rejestracji 24 paź 2001 (23 lata temu) 24 paź 2001
Data usunięcia 25 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 9, ZIELONA GÓRA, 65-443, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKAZIMIERZ EUGENIUSZ ORCZYK
Wspólnik
2001-10-24
2018-05-25
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500,00 ZŁ
TADEUSZ LEŚNIEWSKI
Likwidator
2005-08-02
2013-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE DYREKTOR ZRZĄDU. ALBO W PRZYPADKU POWOŁANIA, PROKURENT I KAŻDY Z NICH JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
KAZIMIERZ EUGENIUSZ ORCZYK
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-10-24
2002-07-08
TADEUSZ LEŚNIEWSKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2002-07-08
2005-08-02
2001-10-24
2003-09-15
"BFP BIURO INKASO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-15
2005-08-02
CENTRUM KONSULTINGU TASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-02
2005-08-31
CENTRUM CONSULTINGU TASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-10-24
2003-04-11
MYDLANA, 3, WROCŁAW, 51-502, WROCŁAW, POLSKA
2003-04-11
2003-06-23
TRÓJKĄTNA, 16, WROCŁAW, 54-414, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie