KRS 0000113595
NIP8842125516
REGON89062070400000
NazwaBERGER SUROWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBERGER SUROWCE
Data rejestracji 20 maj 2002 (22 lata temu) 20 maj 2002
Data usunięcia 29 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIŃSKA, 11, WROCŁAW, 54-517, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0220Z POZYSKIWANIE DREWNAGILDE BETON GMBH
Wspólnik
2002-05-20
2006-01-26
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900, ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
LEON NIEDŹWIEDZKI
Wspólnik
2002-05-20
2006-01-26
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100, ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)
Wspólnik
2006-01-26
2014-01-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCHY ZŁOTYCH)
93021734300000
MICHAŁ SZUKAŁA
Powiernik
2005-06-03
2006-06-08
MICHAŁ SZUKAŁA
NADZORCA SĄDOWY
2006-06-08
2014-01-29
ERWIN GESSL
Prokurent
2006-01-26
2006-04-06
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LEON NIEDŹWIEDZKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-20
2006-01-26
MANFRED WEISS
PREZES ZARZĄDU
2006-01-26
2014-01-29
1969-10-25
THOMAS LORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-14
2014-01-29
ERWIN FRANZ XAVER GESSL
VICE-PREZES ZARZĄDU
2007-09-14
2014-01-29
2002-05-20
2007-09-14
"GILDE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-20
2007-06-06
ROGOŹNICA, 58-152, GOCZAŁKÓW, POLSKA
2007-06-06
2007-09-14
ŚWIDNICKA, 2 A, ROGOŹNICA, 58-152, GOCZAŁKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie