KRS 0000113495
NIP7810023410
REGON63218967200000
NazwaKREIS PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKREIS PACK
Data rejestracji 21 maj 2002 (22 lata temu) 21 maj 2002
Data usunięcia 30 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEŚNA, 22, NIEPRUSZEWO, 64-320, BUK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1048200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAADAM MELKOWSKI
Prokurent
2007-11-09
2016-11-16
1. PROKURA SAMOISTNA ODDZIAŁOWA DOTYCZĄCA KREIS PACK SP. Z O.O. ODDZIAŁ W OSTASZEWIE; 2. PROKURA ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM.
JULIA TERESA MIKOŁAJCZYK
Prokurent
2002-07-30
2018-05-30
PROKURA ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM
RAFAŁ MARIA BRĘCZEWSKI
Prokurent
2002-07-30
2016-11-16
PROKURA ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM
MAREK TADEUSZ KRÓL
Prokurent
2016-09-27
2017-08-25
ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM
PAWEŁ KIEŁCZAWA
Prokurent
2017-08-25
2018-05-30
SAMOISTNA
JURGEN KREIS
Wspólnik
2002-05-21
2016-02-24
10482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.048.200 ZŁ.
GROUPE GUILLIN SA
Wspólnik
2016-02-24
2018-05-30
10.482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.048.200,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST INDYWIDUALNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, Z TYM IŻ W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JURGEN KREIS
PREZES ZARZĄDU
2002-05-21
2016-08-23
SOPHIE CHRISTIANE GUILLIN-FRAPPIER
PREZES
2016-08-23
2018-05-30
2002-05-21
2018-05-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-21
2018-05-30
KREIS PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-21
2018-05-30
LEŚNA, 22, NIEPRUSZEWO, 64-320, BUK, POLSKA
2015-06-22
2018-05-30
2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2015-06-22
2018-05-30
2016Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
2015-06-22
2018-05-30
2221Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2015-06-22
2018-05-30
2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2015-06-22
2018-05-30
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2015-06-22
2018-05-30
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2015-06-22
2018-05-30
4690Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2015-06-22
2018-05-30
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2015-06-22
2018-05-30
8292Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
2015-06-22
2018-05-30
9609Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie