KRS 0000113079
REGON27123398400000
NazwaSOLIDGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOLIDGLAS
Data rejestracji 20 maj 2002 (22 lata temu) 20 maj 2002
Data usunięcia 20 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKULCZYCKA, 21B, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 186000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #45 BUDOWNICTWO #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIJACEK STANISŁAW ZAJĄC
Likwidator
2008-04-16
2013-11-08
TOMASZ SZYMANIAK
Likwidator
2002-10-29
2003-10-30
JACEK ZENON RAKSZAWSKI
Likwidator
2005-03-07
2008-04-16
MAREK MORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2002-10-29
STANISŁAW KACZOR
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2002-10-29
JÓZEF KOZDRY
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2002-10-29
BOGDAN JAGODZIŃSKI
Wspólnik
2002-05-20
2003-10-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
IRENEUSZ BOREK
Wspólnik
2003-10-30
2018-02-20
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000,00ZŁ
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "SOLIDARNOŚĆ" KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-05-20
2003-10-30
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁ
272091888
JÓZEF KOZDRY
Wspólnik
2002-05-20
2003-10-30
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
IRENEUSZ BOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-31
2005-03-07
JAN KUBICA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-20
2002-10-29
MIROSŁAW BŁAŻUSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-20
2002-10-29
IWONA HOJEŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-30
2004-03-31
TOMASZ PINDYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-30
2005-03-07
2002-05-20
2002-10-29
SOLIDGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-29
2003-10-30
SOLIDGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie