KRS 0000113050
REGON13045550100000
Nazwa"EL-DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEL-DEVELOPMENT
Data rejestracji 21 maj 2002 (22 lata temu) 21 maj 2002
Data usunięcia 11 wrz 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABRANIECKA, 82, WARSZAWA, 03-787, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #45 BUDOWNICTWO #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIWspólnik
2002-05-21
2006-09-11
7.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.550.000,00 ZŁ
01123283900000
ANNA EWA POLAK KOCIŃSKA
Likwidator
2006-01-13
2006-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF STANISŁAW JANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-21
2003-12-05
MONIKA KOSZADE RUTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-05
2003-07-28
GRZEGORZ KRZYSZTOF SKWIERCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-28
2004-11-30
JERZY STACHELSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-05
2006-01-13
2002-05-21
2006-01-13
"EL-DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie