KRS 0000111402
NIP7431783016
REGON51945225200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MORENA LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 08 maj 2002 (22 lata temu) 08 maj 2002
Data usunięcia 22 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUBALCZYKÓW, 3, BARTOSZYCE, 11-200, BARTOSZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7431783016
data rejestracji 14 maj 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻYOLGA SYLWIA GRZEJDAK
Beneficjent
DANUTA MARIA WORONOWSKA
Beneficjent
MARCIN GRADOWSKI
reprezentant
BELIKA A/S SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2011-12-28
2021-12-22
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
DANUTA MARIA WORONOWSKA
Wspólnik
2002-05-08
2021-12-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
OLGA SYLWIA GRZEJDAK
Wspólnik
2002-05-08
2021-12-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
ELEONORA MARIANNA MICHALSKA
Wspólnik
2002-05-08
2010-01-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ
RYSZARD MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2021-12-22
TOMASZ PIOTR GRZEJDAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2021-12-22
PIOTR ADAM WORONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-08
2021-12-22
MARCIN GRADOWSKI
Powiernik
2015-07-16
2021-12-22
OLGA SYLWIA GRZEJDAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DANUTA MARIA WORONOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LECH STANISŁAW WORONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-08
2021-12-22
2002-05-08
2015-07-16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie