KRS 0000089491
NIP7430003909
REGON00041648500000
NazwaMEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEBLARSKA PRACY -
Data rejestracji 07 lut 2002 (23 lata temu) 07 lut 2002
Data usunięcia 26 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HUBALCZYKÓW, 3, BARTOSZYCE, 11-200, BARTOSZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMCZESŁAW GACKI
Likwidator
2008-06-16
2010-01-26
BOGDAN JARMOLUK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2010-01-26
ROMAN LESIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2002-08-14
CZESŁAW GACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2004-01-21
ANDRZEJ CZERWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2002-08-14
TADEUSZ DROZD
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2002-08-14
JAN JARMOLUK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2002-08-14
STEFAN KUZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2002-08-14
WŁODZIMIERZ STEC
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2010-01-26
KRZYSZTOF LESIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2010-01-26
JERZY OPALACH
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2010-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWUOSOBOWO
JERZY JARUGA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-07
2004-01-21
MARIA DOŁŻYCKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-02-07
2008-06-16
ROMAN IMIANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-07
2008-06-16
CZESŁAW GACKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2008-06-16
2002-02-07
2008-06-16
MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie