KRS 0000111173
NIP8340002108
REGON00044371400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA "PSZCZÓŁKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRODNICZO-PSZCZELARSKA "PSZCZÓŁKA"
Data rejestracji 10 maj 2002 (22 lata temu) 10 maj 2002
Data usunięcia 18 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ARMII KRAJOWEJ, 1, ŁOWICZ, 99-400, ŁOWICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAMIECZYSŁAW FRANCISZEK JACHIMEK
Likwidator
2008-07-16
2010-06-18
MARIAN FRANCISZEK KOWALSKI
Likwidator
2008-07-16
2010-06-18
PIOTR DZIKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2010-06-18
KAZIMIERZ CYGANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2010-06-18
LESZEK DRÓŻKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2010-06-18
TADEUSZ WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2010-06-18
STANISŁAW MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2010-06-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
MIECZYSŁAW JACHIMEK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2008-07-16
WANDA PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-10
2003-04-17
MARIAN KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-17
2008-07-16
2002-05-10
2008-07-16
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA "PSZCZÓŁKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie