KRS 0000109888
REGON07075032400000
Nazwa"ROLL" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLL
Data rejestracji 07 maj 2002 (22 lata temu) 07 maj 2002
Data usunięcia 10 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DOLINY MIĘTUSIEJ, 10, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 350000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄJANINA BROŻEK POST
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-10-10
TADEUSZ SZCZEPAN SPYRA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-10-10
JERZY CEBO
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-10-10
RYSZARD WOJCIECH MULKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-10-10
MAREK MARIUSZ MULKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2003-10-10
DANUTA ZOFIA MULKA
Likwidator
2002-06-06
2003-10-10
JAN WOJCIECH POST
Likwidator
2002-06-06
2003-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAN WOJCIECH POST
PREZES
2002-05-07
2002-06-06
DANUTA ZOFIA MULKA
Z-CA PREZESA
2002-05-07
2002-06-06
2002-05-07
2002-06-06
"ROLL" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie