KRS 0000108179
NIP7840002944
REGON00044898200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA
Data rejestracji 23 kwi 2002 (22 lata temu) 23 kwi 2002
Data usunięcia 11 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WYSZYŃSKIEGO, 13, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #9133 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAANDRZEJ WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2005-07-13
MIROSŁAW JÓZEF JARZEMBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-10
2008-07-02
MAREK EUGENIUSZ PASIOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-10-10
2005-07-13
ROMAN SIERADZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-10
2008-07-02
RYSZARD STANISŁAW LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-13
2011-08-03
JAN ZYGADŁO
Członek Organu Nadzoru
2005-07-13
2011-08-03
ROMAN MATUSZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-13
2011-08-03
RYSZARD STANISŁĄW LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2002-10-10
ZBIGNIEW KAZIMIERZ JASKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2002-10-10
JAN ZYGADŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2002-10-10
ZDZISŁAWA KAZIMIERA SEKULSKA
Likwidator
2015-08-20
2016-07-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZBIGNIEW STANISŁAW NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2012-12-20
ZYGMUNT NOWACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-23
2012-12-20
ZYGMUNT NOWACZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-20
2015-08-20
JERZY KAZIMIERZ WESOŁOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-05-30
2009-05-19
EDMUND CZERWIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-04-23
2005-05-30
ALDONA TERESA WAWRZYNIAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2009-05-19
2015-08-20
ZBIGNIEW TADEUSZ BRZUSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-20
2015-08-20
2002-04-23
2015-08-20
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie