KRS 0000031171
REGON00044405600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W GNIEŹNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRODNICZO-PSZCZELARSKA W GNIEŹNIE
Data rejestracji 26 lip 2001 (23 lata temu) 26 lip 2001
Data usunięcia 21 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WRZESIŃSKA, 6, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAZDZISŁAWA KAZIMIERA SEKULSKA
Likwidator
2002-11-28
2004-09-21
RYSZARD WESOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2002-12-10
ANDRZEJ PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2002-12-10
LESZEK STANISZAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2002-12-10
SYLWESTER KLÓJ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2002-12-10
HENRYK GROMADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2002-12-10
JERZY MICHALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2004-09-21
HENRYK KULA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2004-09-21
EDWARD BUŁAT
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-09-21
JANUSZ MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-09-21
KRZYSZTOF KARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-09-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
JÓZEF PIECHOCKI
PREZES
2001-07-26
2002-11-28
ROMAN KOKOTT
ZASTĘPCA PREZESA
2001-07-26
2002-04-15
2001-07-26
2002-11-28
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W GNIEŹNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie