KRS 0000107762
REGON00572952700000
NazwaKÓŁKO ROLNICZE CHEŁMŻA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHEŁMŻA
Data rejestracji 17 kwi 2002 (22 lata temu) 17 kwi 2002
Data usunięcia 28 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaKÓŁKO ROLNICZE
Adres OWOCOWA, 4, CHEŁMŻĄ, 87-140, CHEŁMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAFERDYNAND KAZIMIERZ KALISZ
Likwidator
2005-10-26
2009-08-28
JAN FRANCISZEK MAJEWICZ
Likwidator
2005-10-26
2009-08-28
FERDYNAND KAZIMIERZ KALISZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2003-03-03
ROMAN FRYZA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2009-08-28
EDWARD JAN GABOR
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2003-03-03
MAREK BRUDNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2009-08-28
DARIUSZ GABOR
Członek Organu Nadzoru
2003-03-03
2009-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI, TAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM JEDNYM Z NICH JEST PREZES LUB WICEPREZES
EWA BARBARA DUK
PREZES
2002-04-17
2003-03-03
MAŁGORZATA TERESA LIS
SEKRETARZ
2002-04-17
2003-03-03
EDMUND GĄSKA
SKARBNIK
2002-04-17
2003-03-03
ZDZISŁAW FRANCISZEK GABOR
CZŁONEK
2002-04-17
2003-03-03
RAFAŁ SZYMON HAPKE
PREZES
2003-03-03
2005-10-26
JAN FRANCISZEK MAJEWICZ
SEKRETARZ
2003-03-03
2005-10-26
JERZY STEFAN GIL
SKARBNIK
2003-03-03
2005-10-26
RYSZARD JÓZEF PRZYBYŁO
CZŁONEK
2003-03-03
2005-10-26
2002-04-17
2005-10-26
KÓŁKO ROLNICZE CHEŁMŻA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie